Mark Metum
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Metum Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 19.596' DKK MetCap Holding I ApS (2023) |
Største underskud: | -374' DKK Com-ply ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 26.088' DKK MetCap Holding I ApS (2023) |
Største gæld: | 14.884' DKK MetCap Holding I ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Din Forsikringsagent ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Com-ply ApS (5 år 4 måneder) |
Seed: 832983978
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2017 ved Metum Holding ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mark Metum der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter havde Mark i 1 år, før fratrædelsen den 29. november 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. februar 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Com-ply ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
MetCap Holding I ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
MetCap Holding I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2019 -
Din Forsikringsagent ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
Din Forsikringsagent ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2023 -
Com-ply ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Com-ply ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
Din Forsikringsagent ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
Din Forsikringsagent ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2019
Registreringsdato: 01.11.2019
Blå bog (fortsat)
Mark har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
19.05.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Reel ejer
01.11.2019 - 09.01.2024
Direktør
01.11.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
20.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter, Direktør og Ejer
27.11.2017 - 28.02.2019
Ejerandel: 100%
Mark Metum er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MetCap Holding I ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26.088' DKK. Gennem sit holdingselskab MetCap Holding I ApS har Mark dermed også andele i og .
Se også koncerndiagram for Mark Metum, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MetCap Holding I ApS landede et overskud på 19.596' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Com-ply ApS landede et underskud på 374' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 19.596' DKK (MetCap Holding I ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.088' DKK (MetCap Holding I ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.377' DKK (Din Forsikringsagent ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mark' netværk er Jakob Martens.