Jonas Kjemtrup
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kjemtrup ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.137' DKK MuteBox ApS (2021) |
Største underskud: | -7.430' DKK MuteBox ApS (2022) |
Største egenkapital: | 7.880' DKK J. Kjemtrup Holding IVS (Nu: Kjemtrup ApS) (2022) |
Største gæld: | 22.254' DKK MuteBox ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos MuteBox ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kjemtrup ApS (6 år 10 måneder) |
Seed: 1706347425
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2017 i Kjemtrup ApS (tidligere J. Kjemtrup Holding IVS) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jonas Kjemtrup og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør, Ejer og Stifter har Jonas nu bestreddet i 6 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 6 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et underskud på 1.029' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kjemtrup ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
MuteBox ApS
Via Kjemtrup ApS -
Nordic Bricks ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Kjemtrup ApS -
Good Bricks ApS
Via Nordic Bricks ApS -
Nomelle ApS
Via Kjemtrup ApS -
Glade Dage ApS
Via Kjemtrup ApS -
Flow Green ApS
Via Kjemtrup ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
Flow Green ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2024 -
Kjemtrup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
MuteBox ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.04.2019 -
Kjemtrup ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.11.2017
Tidslinje (21)
-
Nordic Bricks ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Flow Green ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
MuteBox ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024
Blå bog (fortsat)
Jonas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
25.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.05.2023 - 21.08.2024
Reel ejer
13.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.12.2023 - 28.06.2024
Reel ejer
29.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MuteBox ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.137' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MuteBox ApS kunne offentliggøre et underskud på 7.430' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 541' DKK (MuteBox ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 4.500' DKK (MuteBox ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.793' DKK (J. Kjemtrup Holding IVS (Nu: Kjemtrup ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 54' DKK (MuteBox ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Thomas Keller Carstensen.