Ulla Erlandsen
Erhvervsaktiv: | 29. nov. 2017 - 9. apr. 2024 |
Karrieren startede hos: | DANMARKS LÆRERFORENING, KREDS 13 (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DANMARKS LÆRERFORENING, KREDS 13 (6 år 4 måneder) |
Seed: 672974686
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Ulla Erlandsen. Sidste gang Ulla var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2017 ved DANMARKS LÆRERFORENING, KREDS 13 i hvervet som Reel ejer og Repræsentant. Denne rolle havde Ulla Erlandsen i 6 år 4 måneder, før fratrædelsen den 1. april 2024.
Nu opererer virksomheden indenfor fagforeninger. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
DANMARKS LÆRERFORENING, KREDS 13
Fratrådt som repræsentantDato: 09.04.2024
Registreringsdato: 09.04.2024 -
DANMARKS LÆRERFORENING, KREDS 13
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.11.2022
Registreringsdato: 02.11.2022
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Ulla' netværk er Peter Lund.