Pernille Ollendorff Hede
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BØRNEHUSET SPIRETOPPEN (Reel ejer) |
Største overskud: | 679' DKK Healthycrop.world ApS (2023) |
Største underskud: | -923' DKK Plantcarb ApS (2023) |
Største egenkapital: | 10.293' DKK Healthycrop.world ApS (2023) |
Største gæld: | 3.826' DKK Plantcarb ApS (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Plantcarb ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BØRNEHUSET SPIRETOPPEN (6 år 9 måneder) |
Seed: 666679157
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2017 ved BØRNEHUSET SPIRETOPPEN som Reel ejer. Denne rolle har Pernille Ollendorff Hede nu besiddet i 6 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen aldersintegrerede institutioner. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Det Hede-Ollendorffske Familie-Kompagni ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Healthycrop.world ApS
Via Det Hede-Ollendorffske Familie-Kompagni ApS -
Mousing & Hede Innovation ApS
Via Det Hede-Ollendorffske Familie-Kompagni ApS -
KetLace Biosciences ApS
Via Mousing & Hede Innovation ApS
Direktørposter (3)
-
Mousing & Hede Innovation ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2021 -
Det Hede-Ollendorffske Familie-Kompagni ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2021 -
Healthycrop.world ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Plantcarb ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Plantcarb ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
Plantcarb ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2024
Registreringsdato: 02.06.2024 -
BettaSensing ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023
Blå bog (fortsat)
Pernille har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
21.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
25.09.2019 - 02.06.2024
Bestyrelsesmedlem
03.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.11.2018 - 07.04.2021
Direktør
01.08.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.04.2021 - 30.08.2023
Ejerandel: 25,56%
Pernille Ollendorff Hede er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Det Hede-Ollendorffske Familie-Kompagni ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 100' DKK. Igennem sit holdingselskab Det Hede-Ollendorffske Familie-Kompagni ApS har Pernille dermed også ejerandele i Healthycrop.world ApS (20-24.99%) og Mousing & Hede Innovation ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Pernille Ollendorff Hede, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Healthycrop.world ApS fremviste et overskud på 679' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor BettaSensing ApS fremviste et underskud på 84' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 679' DKK (Healthycrop.world ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 923' DKK (Plantcarb ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.293' DKK (Healthycrop.world ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 100' DKK (Det Hede-Ollendorffske Familie-Kompagni ApS).
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Peter Dybdahl Ollendorff Hede.