Mathias Nors
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2016 (8 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PERFECTUM ApS (Ejer) |
Største overskud: | 17.806' DKK Serupgård Holding ApS (2019) |
Største underskud: | -21.641' DKK PERFECTUM ApS (2022) |
Største egenkapital: | 25.264' DKK PERFECTUM ApS (2020) |
Største gæld: | 94.980' DKK Serupgård Ejendomme ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Serupgård Ejendomme ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af PERFECTUM ApS (8 år 5 måneder) |
Seed: 1780544535
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2016 ved PERFECTUM ApS i rollen som Ejer. Mathias Nors købte en del af virksomheden d. 1. maj 2016 og havde dermed en ejerandel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Mathias af: John Gedsted Hansen, Andreas Christian Nors og Tobias Nors. Rollen som Ejer har Mathias nu bestreddet i 8 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen finansielle holdingselskaber. Her 8 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 3.320' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PERFECTUM ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Bjerring Hede Invest ApS
Via PERFECTUM ApS -
Viborg Bioenergi ApS UNDER KONKURS
Via Bjerring Hede Invest ApS -
Vestergaard Bioenergi 2 ApS
Via Bjerring Hede Invest ApS
Tidslinje (1)
-
PERFECTUM ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2016
Registreringsdato: 01.05.2016
Blå bog (fortsat)
Mathias har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
25.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
31.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Ejer
01.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
28.03.2019 - 20.06.2019
Reel ejer
31.03.2021 - 20.06.2024
Ejerandel: 30%
Mathias Nors er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PERFECTUM ApS (ejer lige nu 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.500' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Bjerring Hede Invest ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mathias Nors, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.323' DKK (Bjerring Hede Invest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.665' DKK (Vestergaard Bioenergi 2 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.500' DKK (PERFECTUM ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.574' DKK (Vestergaard Bioenergi 2 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mathias' netværk er Andreas Christian Nors.