Niels Bergkvist Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 22. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Søfartens Ledere (Reel ejer) |
Største overskud: | 11.183' DKK NAVIGATØRERNES HUS (2021) |
Største underskud: | -5.524' DKK NAVIGATØRERNES HUS (2023) |
Største egenkapital: | 41.671' DKK NAVIGATØRERNES HUS (2022) |
Største gæld: | 37.967' DKK NAVIGATØRERNES HUS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Søfartens Ledere (6 år 10 måneder) |
Seed: 1554091152
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2017 ved Søfartens Ledere med titlen som Reel ejer og Repræsentant. Denne rolle har Niels Bergkvist Hansen nu bestreddet i 6 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med faglige sammenslutninger. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Repræsentant (1)
-
Søfartens Ledere
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.11.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
NAVIGATØRERNES HUS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
NAVIGATØRERNES HUS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
NAVIGATØRERNES HUS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2024
Registreringsdato: 23.06.2024 -
NAVIGATØRERNES HUS
Fratrådt som direktørDato: 27.05.2022
Registreringsdato: 27.05.2022
Blå bog (fortsat)
Niels har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.11.2017 - Stadig aktiv
Repræsentant
02.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2019 - 06.05.2020
Bestyrelsesmedlem
07.05.2020 - 14.10.2021
Direktør
15.10.2021 - 27.05.2022
Bestyrelsesmedlem
15.10.2021 - 23.06.2024
Bestyrelsesmedlem
24.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
19.03.2021 - 01.12.2022
Reel ejer
30.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Niels Bergkvist Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved NAVIGATØRERNES HUS der præsenterede et overskud på 11.183' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved NAVIGATØRERNES HUS der præsenterede et underskud på 5.524' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 8 måneder fra 2021 til 2024 hos NAVIGATØRERNES HUS.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Sven Thormod Petersen.