Trine Højbjerg Sand
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN THE SASAKAWA INTERNATIONAL FELLOWSHIP FUND PÅ KBH UNIVERSITET (Reel ejer) |
Største overskud: | 127.749' DKK FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD (2023) |
Største underskud: | -44.037' DKK K/S Ved Stadsgraven 15 (2020) |
Største egenkapital: | 556.361' DKK FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD (2023) |
Største gæld: | 897.844' DKK FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD (2023) |
Flest årsværk: | 226 årsværk hos FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FONDEN THE SASAKAWA INTERNATIONAL FELLOWSHIP FUND PÅ KBH UNIVERSITET (3 år 6 måneder) |
Seed: 487638867
Det hele startede for alvor en dag i 2017 ved FONDEN THE SASAKAWA INTERNATIONAL FELLOWSHIP FUND PÅ KBH UNIVERSITET med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Trine Højbjerg Sand i 3 år 6 måneder, før stoppet den 14. juni 2021.
Nu arbejder virksomheden med foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Oleg Property Holding 2 ApS (Nu: DIS Oliebladsgade Holding ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2022
Registreringsdato: 16.12.2022 -
Oleg Property Holding 2 ApS (Nu: DIS Oliebladsgade Holding ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2022
Registreringsdato: 29.08.2022 -
DIS Properties ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.07.2022
Registreringsdato: 27.07.2022
Blå bog (fortsat)
Trine har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.08.2022 - 16.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - 27.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - 27.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - 30.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Trine Højbjerg Sand har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD der præsenterede et overskud på 127.749' DKK.
Trine har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 4 måneder fra 2022 til i dag hos FONDEN DIS - DANISH INSTITUTE FOR STUDY ABROAD.
En af de forbindelser som går igen i Trine' netværk er Malene Torp.