Niels Christian Sloth
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sundhedshus Sæby I/S (Reel ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -7.022' DKK Mit Italienske Slot A/S (2020) |
Største egenkapital: | 47.188' DKK Mit Italienske Slot A/S (2023) |
Største gæld: | 51.770' DKK Mit Italienske Slot A/S (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Mit Italienske Slot A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Niels Sloth (5 år 10 måneder) |
Seed: 1174213642
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2017 hos Sundhedshus Sæby I/S i hvervet som Reel ejer. Denne rolle havde Niels Christian Sloth i 5 måneder, inden stoppet den 8. maj 2018.
I dag opererer virksomheden indenfor administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Niels Sloth
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Mit Italienske Slot A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.07.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Sommerhusforeningen Rødhus Klit
Fratrådt som repræsentantDato: 19.07.2023
Registreringsdato: 19.07.2023 -
Sommerhusforeningen Rødhus Klit
Tilknyttet som repræsentantDato: 10.01.2023
Registreringsdato: 10.01.2023 -
Mit Italienske Slot A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.07.2020
Registreringsdato: 26.07.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
08.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
10.01.2023 - 19.07.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
02.12.2017 - 16.05.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.12.2017 - 08.05.2018
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Otto Feierskov.