Flemming Bjørn Overgaard
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Transportens Udviklingsfond (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Transportens Udviklingsfond (6 år 10 måneder) |
Seed: 48685755
Det hele begyndte for alvor dengang i 2017 ved Transportens Udviklingsfond som Reel ejer. Denne rolle har Flemming Bjørn Overgaard nu besiddet i 6 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Ejendomme (1)
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.12.2017 - 08.11.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.12.2017 - 05.04.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse