Marianne Grim
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2017 (6 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Botilbuddet på Lindersvold (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Fonden Opholdsstedet i Hellebaek.dk (6 år 9 måneder) |
Seed: 1709397672
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2017 i Botilbuddet på Lindersvold som Reel ejer. Denne rolle havde Marianne Grim i 1 år 4 måneder, inden stoppet d. 24. april 2019.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen døgninstitutioner for personer med fysisk handicap. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Blå bog (fortsat)
Marianne har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.12.2017 - 01.07.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.12.2017 - 24.04.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Ole Tarp Petersen.