Peter Ryberg Lauritzen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | RIBE HANDELSSTANDSFORENING (Reel ejer) |
Største overskud: | 266.791' DKK DIN Forsyning Spildevand A/S (2017) |
Største underskud: | -101.027' DKK DIN Forsyning Spildevand A/S (2018) |
Største egenkapital: | 2.858.024' DKK DIN Forsyning Spildevand A/S (2023) |
Største gæld: | 647.024' DKK DIN Forsyning Spildevand A/S (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos FONDEN RIBE BYFERIE RESORT (2017) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af RIBE HANDELSSTANDSFORENING (4 år 10 måneder) |
Seed: 1847906153
Karrieren som erhvervsperson startede i 2017 hos RIBE HANDELSSTANDSFORENING i rollen som Reel ejer. Denne rolle bestred Peter Ryberg Lauritzen i 4 år 10 måneder, før stoppet d. 4. oktober 2022.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MTL Holding Ribe ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MTL Detail ApS
Via MTL Holding Ribe ApS
Direktørposter (2)
-
MTL Holding Ribe ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2023 -
MTL Detail ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
DIN Forsyning Vand A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2022 -
DIN Forsyning Spildevand A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
FONDEN RIBE BYFERIE RESORT
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
MTL Holding Ribe ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
MTL Detail ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - 31.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Ryberg Lauritzen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MTL Holding Ribe ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet MTL Holding Ribe ApS har Peter derfor også andele i MTL Detail ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Peter Ryberg Lauritzen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 72.687' DKK (DIN Forsyning Spildevand A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.858.024' DKK (DIN Forsyning Spildevand A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 25.020' DKK (FONDEN RIBE BYFERIE RESORT).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Helle Damm-henrichsen.