Sejer Øther Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 4. dec. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | VEJLE HANDELSSKOLE KANTINE S/I (Reel ejer) |
Største overskud: | 471' DKK SERA AF 2023 ApS (2023) |
Største underskud: | -196' DKK Good Bricks ApS (2023) |
Største egenkapital: | 380' DKK SERA AF 2023 ApS (2023) |
Største gæld: | 2.276' DKK Good Bricks ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SERA AF 2023 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Level Up Marketing (3 år 3 måneder) |
Seed: 921905186
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2017 hos VEJLE HANDELSSKOLE KANTINE S/I i hvervet som Reel ejer. Denne rolle havde Sejer Øther Rasmussen i 1 år 6 måneder, inden stoppet den 30. juni 2019.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden restaurationsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SERA AF 2023 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Good Bricks ApS
Via SERA AF 2023 ApS -
Selskabet af Dags Dato ApS
Via SERA AF 2023 ApS -
Heaps ApS
Via Selskabet af Dags Dato ApS -
JSA Leasing ApS
Via SERA AF 2023 ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
SERA AF 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2023 -
Good Bricks ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
JSA Leasing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
JSA Leasing ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.04.2024
Registreringsdato: 16.04.2024 -
Whistle Service ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024 -
Salesmen Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023
Blå bog (fortsat)
Sejer har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
16.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Direktør og Ejer
31.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.02.2024 - 07.06.2024
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2023 - 09.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Sejer Øther Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SERA AF 2023 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 380' DKK. Gennem sit holdingselskab SERA AF 2023 ApS har Sejer dermed også andele i Good Bricks ApS (33.34-49.99%), Selskabet af Dags Dato ApS (15-19.99%) samt JSA Leasing ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Sejer Øther Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SERA AF 2023 ApS landede et overskud på 471' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Good Bricks ApS landede et underskud på 196' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 471' DKK (SERA AF 2023 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 196' DKK (Good Bricks ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 380' DKK (SERA AF 2023 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -156' DKK (Good Bricks ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sejer' netværk er Sebastian Andersen.