Dina Vester Feilberg
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN AF 28 FEBRUAR 1970 TIL STØTTE FOR KULTURELLE FORMÅL (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FONDEN AF 28 FEBRUAR 1970 TIL STØTTE FOR KULTURELLE FORMÅL (6 år 9 måneder) |
Seed: 1423388350
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2017 i FONDEN AF 28 FEBRUAR 1970 TIL STØTTE FOR KULTURELLE FORMÅL som Reel ejer. Denne rolle har Dina Vester Feilberg nu besiddet i 6 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
DEN FRIE UDSTILLING (Forretningsfører)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
DEN FRIE UDSTILLING (Forretningsfører)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.2020
Registreringsdato: 18.08.2020
Blå bog (fortsat)
Dina har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
07.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
18.08.2020 - 01.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Dina' netværk er Søren Jensen.