Alexander Højland Egebjerg
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lapee ApS (Ejer) |
Største overskud: | 677' DKK Alexander Egebjerg IVS (Nu: Alexander Egebjerg ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -869' DKK Lapee ApS (2020) |
Største egenkapital: | 2.032' DKK Lapee ApS (2017-18) |
Største gæld: | 1.966' DKK Lapee ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Lapee ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Alexander Egebjerg ApS (6 år 1 måned) |
Seed: 1702516572
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2017 hos Lapee ApS (tidligere ALGI-studio IVS) i hvervet som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med kollegaen Gina Terry Carolina Périer at Alexander Højland Egebjerg stiftede Lapee ApS den dag i december 2017. Titlen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Alexander nu besiddet i 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen industriel design og produktdesign.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Alexander Egebjerg ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Lapee ApS
Via Alexander Egebjerg ApS -
Lapee International ApS
Via Lapee ApS
Direktørposter (1)
-
Alexander Egebjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
Lapee ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2018 -
Lapee International ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Lapee International ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.05.2022
Registreringsdato: 12.05.2022 -
ALGI-studio IVS (Nu: Lapee ApS)
Fratrådt som direktørDato: 12.05.2022
Registreringsdato: 12.05.2022 -
Lapee International ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.2019
Registreringsdato: 24.01.2019
Blå bog (fortsat)
Alexander har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
15.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
06.12.2017 - 04.09.2018
Reel ejer
06.12.2017 - 04.09.2018
Reel ejer
06.12.2017 - 19.12.2018
Direktør
06.12.2017 - 12.05.2022
Reel ejer
20.12.2018 - 18.08.2024
Bestyrelsesmedlem
20.12.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 4,84% -
Reel ejer
04.10.2018 - 19.12.2018
Direktør
04.10.2018 - 23.01.2019
Reel ejer
20.12.2018 - Stadig aktiv
Direktør
24.01.2019 - 12.05.2022
Bestyrelsesmedlem
24.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20,5%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Alexander Egebjerg IVS (Nu: Alexander Egebjerg ApS) landede et overskud på 677' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Lapee ApS landede et underskud på 869' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 51' DKK (Lapee International ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 127' DKK (Alexander Egebjerg IVS (Nu: Alexander Egebjerg ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 811' DKK (Lapee ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15' DKK (Alexander Egebjerg IVS (Nu: Alexander Egebjerg ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Alexander' netværk er Gina Terry Carolina Périer.