Lars Ove Gerschewski
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lars Ove Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.367' DKK WW Holding, Hammeren 16 ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 18.815' DKK WW Holding, Hammeren 16 ApS (2023) |
Største gæld: | 1.235' DKK Lars Ove Holding ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lars Ove Holding ApS (6 år 9 måneder) |
Seed: 68146563
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2017 hos Lars Ove Holding ApS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lars Ove Gerschewski og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Lars nu bestreddet i 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lars Ove Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
WW Holding, Hammeren 16 ApS
Via Lars Ove Holding ApS -
Westwind Holding ApS
Via WW Holding, Hammeren 16 ApS -
Westwind Vejers ApS
Via Westwind Holding ApS -
WestWind Ejendomme ApS
Via Westwind Holding ApS -
WEST WIND, ENGROS ADMINISTRATION ApS
Via Westwind Holding ApS -
WESTWIND WEBSHOP ApS
Via WEST WIND, ENGROS ADMINISTRATION ApS -
INTERSPORT VARDE ApS
Via Westwind Holding ApS -
WESTWIND, MARIELYST ApS
Via Westwind Holding ApS -
HAWBLINK 4 A/S
Via Westwind Holding ApS -
WEST-WIND. SØNDERVIG ApS
Via Westwind Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Lars Ove Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
WW Holding, Hammeren 16 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
WW Holding, Hammeren 16 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2019
Registreringsdato: 31.05.2019 -
Lars Ove Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2018
Registreringsdato: 06.12.2018 -
Lars Ove Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2018
Registreringsdato: 27.11.2018
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.05.2019 - Stadig aktiv
Ejer
09.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Lars Ove Holding ApS -
Stifter og Direktør
17.12.2017 - 27.11.2018
Ejer
17.12.2017 - Stadig aktiv
Direktør
06.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Lars Ove Gerschewski er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lars Ove Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 630' DKK. Gennem holdingselskabet Lars Ove Holding ApS har Lars derfor også andele i WW Holding, Hammeren 16 ApS (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lars Ove Gerschewski, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Lars Ove Holding ApS kunne fremvise et overskud på 370' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.841' DKK (WW Holding, Hammeren 16 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.815' DKK (WW Holding, Hammeren 16 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 630' DKK (Lars Ove Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Lars Høj Pedersen.