Mads Holm Henckel
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2018 (6 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BUTIK FABRIK IVS (Ejer) |
Største overskud: | 5.820' DKK Sophieholmen 14-16 ApS (2023) |
Største underskud: | -2.784' DKK Ejendomsmæglerfirmaet Henckel A/S (Nu: Ejendomsudviklingsselskabet Henckel A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 14.035' DKK Sophieholmen 14-16 ApS (2023) |
Største gæld: | 30.235' DKK Ejendomsmæglerfirmaet Henckel A/S (Nu: Ejendomsudviklingsselskabet Henckel A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Ejendomsmæglerfirmaet Henckel A/S (Nu: Ejendomsudviklingsselskabet Henckel A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af BUTIK FABRIK IVS (4 år 6 måneder) |
Seed: 1275186552
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2018 ved BUTIK FABRIK IVS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mads Holm Henckel der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter havde Mads i 4 år 6 måneder, før fratrædelsen den 7. juli 2022.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2019 kunne fremvise et underskud på 1' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 7. juli 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MADSHH Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Ejendomsudviklingsselskabet Henckel A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Via MADSHH Holding ApS -
Sophieholmen 14-16 ApS
Via Ejendomsudviklingsselskabet Henckel A/S -
Ejendomsselskabet Rødbyhavn Midtby ApS
Via Ejendomsudviklingsselskabet Henckel A/S
Direktørposter (1)
-
MADSHH Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2021
Tidslinje (10)
-
Mads Holm Henckel (Nu: ARKITEKTURMODELLER) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 17.04.2024
Registreringsdato: 17.04.2024 -
Ejendomsmæglerfirmaet Henckel A/S (Nu: Ejendomsudviklingsselskabet Henckel A/S) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.09.2022
Registreringsdato: 05.09.2022 -
BUTIK FABRIK IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 07.07.2022
Registreringsdato: 07.07.2022
Blå bog (fortsat)
Mads har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
11.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.11.2019 - 17.04.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
12.11.2021 - 05.09.2022
Reel ejer
12.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mads Holm Henckel er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MADSHH Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem sit holdingselskab MADSHH Holding ApS har Mads dermed også ejerandele i Ejendomsudviklingsselskabet Henckel A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Mads Holm Henckel, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Ejendomsmæglerfirmaet Henckel A/S (Nu: Ejendomsudviklingsselskabet Henckel A/S) fremviste et underskud på 2.784' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.820' DKK (Sophieholmen 14-16 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Ejendomsselskabet Rødbyhavn Midtby ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.035' DKK (Sophieholmen 14-16 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (MADSHH Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Morten Henckel.