Casper Søe-Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jan. 2018 (6 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE TRÆNGENDE I THISTED KOMMUNE (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.032' DKK BORNERUPS A/S (2022) |
Største underskud: | -2.163' DKK BORNERUPS A/S (2023) |
Største egenkapital: | 2.870' DKK BORNERUPS A/S (2022) |
Største gæld: | 6.744' DKK BORNERUPS A/S (2020) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos BORNERUPS A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE TRÆNGENDE I THISTED KOMMUNE (3 år 11 måneder) |
Seed: 1838198150
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2018 ved FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE TRÆNGENDE I THISTED KOMMUNE med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Casper Søe-Larsen i 3 år 11 måneder, før stoppet den 1. januar 2022.
Nu arbejder virksomheden med foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Csoee Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Bornerups Holding ApS
Via Csoee Holding ApS -
BORNERUPS A/S
Via Bornerups Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Csoee Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2021
Repræsentant (1)
-
Energiforeningen for Nors, Tved & Vandet
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 18.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Energiforeningen for Nors, Tved & Vandet
Tilknyttet som repræsentantDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
Bornerups Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
BORNERUPS A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023
Blå bog (fortsat)
Casper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
18.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.12.2021 - 01.11.2023
Reel ejer
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.01.2022 - 01.11.2023
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
23.01.2018 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Casper Søe-Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Csoee Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 597' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Bornerups Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Casper Søe-Larsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor BORNERUPS A/S kunne offentliggøre et overskud på 3.032' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BORNERUPS A/S kunne offentliggøre et underskud på 2.163' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.084' DKK (Bornerups Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.163' DKK (BORNERUPS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 597' DKK (Csoee Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.200' DKK (BORNERUPS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Casper' netværk er Carsten Meinertz Søe-larsen.