Claas Thöle
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2018 (6 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kementec Solutions A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.355' DKK LACUNA A/S (2021) |
Største underskud: | -1.105' DKK SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S (2023) |
Største egenkapital: | 22.431' DKK KEM-EN-TEC DIAGNOSTICS A/S (Nu: Kementec Solutions A/S) (2022) |
Største gæld: | 20.572' DKK SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S (2016) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos LACUNA A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LACUNA A/S (5 år 4 måneder) |
Seed: 1959144027
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2018 ved Kementec Solutions A/S (tidligere KEM-EN-TEC DIAGNOSTICS A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Claas Thöle i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen den 26. september 2019.
I dag opererer virksomheden indenfor fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 6.501' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
advores Advokater & Rechtsanwälte, filiale af advores Advokater & Rechtsanwälte PartGmbB
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2022 -
LACUNA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
LACUNA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023 -
LACUNA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
Dato: 20.07.2022
Registreringsdato: 20.07.2022
Blå bog (fortsat)
Claas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
20.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.07.2018 - 06.12.2023
Bestyrelsesmedlem
07.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2018 - 26.09.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Claas Thöle har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved LACUNA A/S der præsenterede et overskud på 7.355' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S der præsenterede et underskud på 1.105' DKK.
Claas har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 4 måneder fra 2018 til 2023 hos LACUNA A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.501' DKK (KEM-EN-TEC DIAGNOSTICS A/S (Nu: Kementec Solutions A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.105' DKK (SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.532' DKK (KEM-EN-TEC DIAGNOSTICS A/S (Nu: Kementec Solutions A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.102' DKK (SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claas' netværk er Stefan Reinel.