Mads Lacoppidan
Erhvervsaktiv siden: | 22. jan. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALK e-com A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.966' DKK Dawn Health A/S (2020) |
Største underskud: | -192.759' DKK Lenus eHealth ApS (2022) |
Største egenkapital: | 502.698' DKK Corti ApS (2023) |
Største gæld: | 156.099' DKK ALK e-com A/S (2021) |
Flest årsværk: | 392 årsværk hos Lenus eHealth ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af KQML Holding Aps (4 år 1 måned) |
Seed: 478679964
Karrieren som erhvervsleder startede i 2018 hos ALK e-com A/S i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Mads Lacoppidan i 1 år 8 måneder, før stoppet d. 30. september 2019.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 som viste et underskud på 15.613' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 9. november 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KQML Holding Aps
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Striksakken ApS
Via KQML Holding Aps
Direktørposter (1)
-
KQML Holding Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2022
Bestyrelsesposter (5)
-
Corti ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.08.2021 -
SYNKLINO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.09.2022 -
Dawn Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.2021 -
Dawn Health A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2021 -
Lenus eHealth ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
Reform Group Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
KUBO Robotics ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2023
Registreringsdato: 19.05.2023 -
Lenus eHealth ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023
Blå bog (fortsat)
Mads har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Lacoppidan er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KQML Holding Aps (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 79' DKK. Gennem holdingselskabet KQML Holding Aps har Mads derfor også andele i Striksakken ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mads Lacoppidan, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Mads Lacoppidan har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Dawn Holding ApS der præsenterede et overskud på 4.065' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Reform Group Holding ApS der præsenterede et underskud på 83.873' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år fra 2021 til i dag hos Corti ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.065' DKK (Dawn Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 67.618' DKK (SYNKLINO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 502.698' DKK (Corti ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -29.035' DKK (Dawn Health A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Lars Marcher.