Julia Sand Skovsted
Erhvervsaktiv siden: | 17. jan. 2018 (6 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | oasi.care ApS (Ejer) |
Største overskud: | 18' DKK pinkorange ApS (Nu: oasi.care ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -568' DKK pinkorange ApS (Nu: oasi.care ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 369' DKK pinkorange ApS (Nu: oasi.care ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 579' DKK Flid ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos pinkorange ApS (Nu: oasi.care ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af oasi.care ApS (6 år 8 måneder) |
Seed: 806205466
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2018 hos oasi.care ApS (tidligere LAUKI STUDIO Holding ApS) som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med partneren Ditte Marie Fog Ibsen at Julia Sand Skovsted stiftede oasi.care ApS den dag i januar 2018. Titlen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Julia nu besiddet i 4 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen industriel design og produktdesign. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne fremvise et underskud på 568' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Julia Sand Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
oasi.care ApS
Via Julia Sand Holding ApS -
oasi.operations ApS
Via oasi.care ApS
Direktørposter (3)
-
oasi.operations ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2023 -
Julia Sand Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2022 -
oasi.care ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
oasi.care ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.07.2022
Tidslinje (11)
-
oasi.operations ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.01.2023
Registreringsdato: 19.01.2023 -
LAUKI STUDIO Holding ApS (Nu: oasi.care ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 09.11.2022
Registreringsdato: 09.11.2022 -
Pinkorange Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 09.11.2022
Registreringsdato: 09.11.2022
Blå bog (fortsat)
Julia har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
19.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,86% -
Ejer og Direktør
09.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.03.2020 - 24.11.2022
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.10.2022 - 09.11.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
17.01.2018 - 09.11.2022
Reel ejer og Direktør
17.01.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,86%
Julia Sand Skovsted er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Julia Sand Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 47' DKK. Igennem sit holdingselskab Julia Sand Holding ApS har Julia dermed også ejerandele i oasi.care ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Julia Sand Skovsted, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor pinkorange ApS (Nu: oasi.care ApS) fremviste et overskud på 18' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor pinkorange ApS (Nu: oasi.care ApS) fremviste et underskud på 568' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Julia' netværk er Ditte Marie Fog Ibsen.