Mohammad Taha Yassin
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Yassin Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 64' DKK Yassin Holding IVS (Nu: Yassin Holding ApS) (2022) |
Største underskud: | -344' DKK EnteroTarget ApS (2021) |
Største egenkapital: | 742' DKK EnteroTarget ApS (2023) |
Største gæld: | 798' DKK EnteroTarget ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Yassin Holding ApS (6 år 7 måneder) |
Seed: 350836562
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2018 ved Yassin Holding ApS (tidligere Yassin Holding IVS) som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mohammad Taha Yassin og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Mohammad nu besiddet i 6 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 6 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 kunne fremvise et overskud på 51' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Yassin Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EnteroTarget ApS
Via Yassin Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Yassin Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
EnteroTarget ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.02.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
EnteroTarget ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.07.2018
Registreringsdato: 31.07.2018 -
EnteroTarget ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.02.2018
Registreringsdato: 02.02.2018 -
EnteroTarget ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2018
Registreringsdato: 02.02.2018
Blå bog (fortsat)
Mohammad har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.02.2018 - 31.07.2018
Reel ejer
02.02.2018 - 29.06.2020
Bestyrelsesmedlem
02.02.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2020 - 03.04.2022
Reel ejer
04.04.2022 - 21.11.2022
Reel ejer
22.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20,56%
Mohammad Taha Yassin er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Yassin Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 65' DKK. Igennem sit holdingselskab Yassin Holding ApS har Mohammad dermed også ejerandele i EnteroTarget ApS (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Mohammad Taha Yassin, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Yassin Holding IVS (Nu: Yassin Holding ApS) fremviste et overskud på 64' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Yassin Holding IVS (Nu: Yassin Holding ApS) fremviste et underskud på 73' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 51' DKK (Yassin Holding IVS (Nu: Yassin Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 742' DKK (EnteroTarget ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 65' DKK (Yassin Holding IVS (Nu: Yassin Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mohammad' netværk er Jørgen Olsen.