Anette Hougaard Nejmann
Erhvervsaktiv siden: | 26. jan. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Spentrup Lilleby Aps (Stifter) |
Største overskud: | 527' DKK Spentrup Lilleby Aps (2019) |
Største underskud: | -80' DKK Spentrup Lilleby Aps (2020) |
Største egenkapital: | 583' DKK Spentrup Lilleby Aps (2023) |
Største gæld: | 723' DKK Spentrup Lilleby Aps (2022) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Spentrup Lilleby Aps (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Spentrup Lilleby Aps (6 år 7 måneder) |
Seed: 1953712993
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2018 i Spentrup Lilleby Aps som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle havde Anette Hougaard Nejmann i 9 måneder, inden stoppet d. 24. november 2018.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen aldersintegrerede institutioner. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 176' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Spentrup Lilleby Aps
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Spentrup Lilleby Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Spentrup Lilleby Aps
Fratrådt som direktørDato: 24.11.2018
Registreringsdato: 24.11.2018 -
Spentrup Lilleby Aps (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.01.2018
Registreringsdato: 29.01.2018 -
Spentrup Lilleby Aps
Tilknyttet som direktørDato: 29.01.2018
Registreringsdato: 29.01.2018
Blå bog (fortsat)
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Spentrup Lilleby Aps fremviste et overskud på 527' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Spentrup Lilleby Aps fremviste et underskud på 80' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anette' netværk er Lars Dennis Nejmann.