Thomas Hellmann Midtgaard
Erhvervsaktiv siden: | 9. feb. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nørrebro Ejendomme A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 40.060' DKK GNIVIL HOLDING ApS (2018) |
Største underskud: | -28.312' DKK Brickshare A/S (Nu: The Many ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 52.839' DKK GNIVIL HOLDING ApS (2018) |
Største gæld: | 80.542' DKK Bispevej 1 ApS (2019) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos Brickshare A/S (Nu: The Many ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TM Capital ApS (6 år 4 måneder) |
Seed: 361739229
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2018 i Nørrebro Ejendomme A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Thomas Hellmann Midtgaard i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 23. april 2020.
Dengang var virksomhedens branche indenfor køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 kunne vise et overskud på 800' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. august 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TM Capital ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
TM Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
GNIVIL HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (63)
-
Ørestad Ejendomme A/S (Nu: Single Units CPH ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022 -
Brickshare Invest AIF-SIKAV
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022 -
Frederiksberg Ejendomme BS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
30.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.02.2019 - 08.07.2021
Direktør
26.02.2019 - 31.08.2021
Reel ejer
09.07.2021 - 03.11.2023
Ejerandel: 51% -
Reel ejer
26.02.2019 - 11.02.2021
Direktør
26.02.2019 - 31.08.2021
Reel ejer
12.02.2021 - 23.09.2022
Ejerandel: 12,55% -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2021 - 24.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Hellmann Midtgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TM Capital ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.817' DKK. Igennem holdingselskabet TM Capital ApS har Thomas derfor også ejerandele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Thomas Hellmann Midtgaard, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MESSINAVEJ A/S (Nu: MESSINAVEJ ApS) kunne offentliggøre et overskud på 9.622' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Brickshare A/S (Nu: The Many ApS) kunne offentliggøre et underskud på 17.276' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 183' DKK (TM Capital IVS (Nu: TM Capital ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28.312' DKK (Brickshare A/S (Nu: The Many ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.983' DKK (Bispevej 1 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -62.143' DKK (Brickshare A/S (Nu: The Many ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er David Svante Hansen.