Laura Høg Frentz
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | P.F. HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.391' DKK P.F. HOLDING ApS (2018-19) |
Største underskud: | -696' DKK P.F. HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 11.524' DKK P.F. HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 169' DKK P.F. HOLDING ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af E.L.F. Holding ApS (5 år 7 måneder) |
Seed: 1119948511
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2018 i P.F. HOLDING ApS med titlen som Ejer. Laura Høg Frentz købte en part af virksomheden d. 21. februar 2018 og havde dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Laura af: Peter Frentz, Freja Høg Frentz og Emma Høg Frentz. Hvervet som Ejer har Laura nu bestreddet i 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
E.L.F. Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
P.F. HOLDING ApS
Via E.L.F. Holding ApS -
Networked Business Institute ApS UNDER KONKURS
Via P.F. HOLDING ApS -
PASCAL CAPITAL ApS
Via P.F. HOLDING ApS -
PASCAL A/S
Via PASCAL CAPITAL ApS
Tidslinje (5)
-
PELF Holding ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019 -
P.F. HOLDING ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019 -
E.L.F. Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019
Blå bog (fortsat)
Laura har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
31.10.2018 - 01.02.2019
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
21.02.2018 - 01.02.2019
Ejerandel: 10-14.99%
Laura Høg Frentz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn E.L.F. Holding ApS (33,33% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.318' DKK. Igennem holdingselskabet E.L.F. Holding ApS har Laura derfor også ejerandele i P.F. HOLDING ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Laura Høg Frentz, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor P.F. HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.391' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor E.L.F. Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 1' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Laura' netværk er Peter Frentz.