Tore Dorman Müller
Erhvervsaktiv siden: | 23. feb. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | M.C. HOLM OG HUSTRUS LEGAT TIL UNGE MENNESKERS UDDANNELSE. (Reel ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -10' DKK Klimavenlig Kørsel Mors A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 990' DKK Klimavenlig Kørsel Mors A/S (2022-23) |
Største gæld: | 10' DKK Klimavenlig Kørsel Mors A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af S/I Kulturmødet Mors (6 år 6 måneder) |
Seed: 2048869325
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2018 ved M.C. HOLM OG HUSTRUS LEGAT TIL UNGE MENNESKERS UDDANNELSE. som Reel ejer. Denne rolle havde Tore Dorman Müller i 4 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2022.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2022.
Bestyrelsesposter (1)
-
Klimavenlig Kørsel Mors A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (1)
-
Klimavenlig Kørsel Mors A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022
Blå bog (fortsat)
Tore har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
19.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2022 - 31.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2022 - 18.09.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.02.2018 - 31.12.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Tore' netværk er Hans Ejner Kortbæk Bertelsen.