Christopher Kristiansen
Erhvervsaktiv siden: | 19. feb. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kristiansen Capital ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.302' DKK AKPK A/S (2022-23) |
Største underskud: | -2.047' DKK B93 KONTRAKT FODBOLD ApS (2022) |
Største egenkapital: | 34.666' DKK B93 KONTRAKT FODBOLD ApS (2022-23) |
Største gæld: | 15.205' DKK Kristiansen Capital ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos B93 KONTRAKT FODBOLD ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kristiansen Capital ApS (6 år 7 måneder) |
Seed: 1557562458
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2018 hos Kristiansen Capital ApS med titlen som Ejer, Bestyrelsesmedlem, Stifter og Direktør. Det var sammen med business-partnerne Anders Christian Kristiansen, Dorthe Kristiansen, Anne Sophie Huvendick Kristiansen at Christopher Kristiansen stiftede Kristiansen Capital ApS den dag i februar 2018. Titlen som Ejer, Bestyrelsesmedlem, Stifter og Direktør har Christopher nu bestreddet i , og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kristiansen Capital ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AKPK A/S
Via Kristiansen Capital ApS -
Core Bolig IX Investoraktieselskab Nr. 19
Via AKPK A/S
Direktørposter (2)
-
Kristiansen Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2024 -
AKPK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Kristiansen Capital ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.02.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Kristiansen Capital ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.03.2024
Registreringsdato: 04.03.2024 -
B93 KONTRAKT FODBOLD ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2020
Registreringsdato: 24.06.2020 -
B93 KONTRAKT FODBOLD ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2018
Registreringsdato: 28.05.2018
Blå bog (fortsat)
Christopher har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
20.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Kristiansen Capital ApS -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2018 - 24.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Reel ejer
19.02.2018 - 19.02.2018
Ejer og Bestyrelsesmedlem
19.02.2018 - Stadig aktiv
Direktør
04.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor AKPK A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.302' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor AKPK A/S kunne offentliggøre et underskud på 1.500' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.302' DKK (AKPK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 452' DKK (Kristiansen Capital ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.849' DKK (AKPK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.930' DKK (Kristiansen Capital ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christopher' netværk er Anders Christian Kristiansen.