Jesper Junge Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jesper Jørgensen (Stifter) |
Største overskud: | 1.265' DKK JJ Agro ApS (2022) |
Største underskud: | -532' DKK JJ Agro ApS (2021) |
Største egenkapital: | 923' DKK Fuglsigvej Mælk ApS (2023) |
Største gæld: | 2.682' DKK JJ Agro ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Fuglsigvej Mælk ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jesper Jørgensen (6 år 9 måneder) |
Seed: 688685457
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2017 i Jesper Jørgensen i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Jesper Junge Jørgensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Stifter og Ejer har Jesper nu bestreddet i 6 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen avl af malkekvæg.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Jesper Jørgensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JJ Agro ApS
Ejerandel: 100% -
J. Jørgensen Agro Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Fuglsigvej Mælk ApS
Via J. Jørgensen Agro Holding ApS
Direktørposter (3)
-
JJ Agro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2022 -
Fuglsigvej Mælk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2021 -
J. Jørgensen Agro Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2022
Tidslinje (11)
-
Dato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
J. Jørgensen Agro Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.10.2022
Registreringsdato: 11.10.2022 -
JJ Agro ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.10.2022
Registreringsdato: 10.10.2022
Navnehistorik (2)
-
20.06.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 19.06.2024
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
16.03.2021 - 31.12.2023
Direktør
23.03.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
15.03.2021 - 24.08.2022
Ejer
15.03.2021 - Stadig aktiv
Direktør
11.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
25.03.2020 - 24.08.2022
Ejer
25.03.2020 - Stadig aktiv
Direktør
10.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jesper Junge Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J. Jørgensen Agro Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Gennem holdingselskabet J. Jørgensen Agro Holding ApS har Jesper derfor også andele i Fuglsigvej Mælk ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jesper Junge Jørgensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JJ Agro ApS kunne fremvise et overskud på 1.265' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor JJ Agro ApS kunne fremvise et underskud på 532' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 237' DKK (Fuglsigvej Mælk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 923' DKK (Fuglsigvej Mælk ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (J. Jørgensen Agro Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Søren Byskov Holdensen.