Simon Andreas Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. feb. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bøllemosen Æg (Ejer) |
Største overskud: | 2.637' DKK ONE WOOD FURNITURE A/S (2016-17) |
Største underskud: | -5' DKK Simon Jørgensen Holding ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 7.925' DKK ONE WOOD FURNITURE A/S (2022-23) |
Største gæld: | 9.220' DKK ONE WOOD FURNITURE A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos ONE WOOD FURNITURE A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ONE WOOD FURNITURE A/S (4 år 10 måneder) |
Seed: 1950884381
Karrieren som erhvervsperson startede i 2018 ved Bøllemosen Æg i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Simon Andreas Jørgensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Simon i 9 måneder, før stoppet den 27. november 2018.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 27. november 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Simon Jørgensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nordiqe Køkken & Bolig ApS
Via Simon Jørgensen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Nordiqe Køkken & Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2021 -
Simon Jørgensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
Nordiqe Køkken & Bolig ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.10.2021 -
ONE WOOD FURNITURE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.11.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Nordiqe Køkken og Bolig ApS (Nu: Nordiqe Køkken & Bolig ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.10.2021
Registreringsdato: 13.10.2021 -
Nordiqe Køkken og Bolig ApS (Nu: Nordiqe Køkken & Bolig ApS) (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.10.2021
Registreringsdato: 13.10.2021 -
Nordiqe Køkken og Bolig ApS (Nu: Nordiqe Køkken & Bolig ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 13.10.2021
Registreringsdato: 13.10.2021
Blå bog (fortsat)
Simon har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
13.10.2021 - 06.03.2022
Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.10.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Stifter og Ejer
27.02.2018 - 27.11.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Simon Andreas Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Simon Jørgensen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 35' DKK. Gennem holdingselskabet Simon Jørgensen Holding ApS har Simon derfor også andele i Nordiqe Køkken & Bolig ApS (66.66-89.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Simon Andreas Jørgensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Nordiqe Køkken & Bolig ApS kunne fremvise et overskud på 185' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Simon Jørgensen Holding ApS kunne fremvise et underskud på 5' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Poul Gunnar Jørgensen.