Christian Skau
Erhvervsaktiv siden: | 22. jan. 2018 (6 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Devoteam Data Driven ApS (Ejer) |
Største overskud: | 13.707' DKK Inviso by Devoteam ApS (Nu: Devoteam Data Driven ApS) (2020) |
Største underskud: | -305' DKK Nørregade Invest ApS (2020) |
Største egenkapital: | 13.496' DKK Inviso by Devoteam ApS (Nu: Devoteam Data Driven ApS) (2019) |
Største gæld: | 103.582' DKK Inviso by Devoteam ApS (Nu: Devoteam Data Driven ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 74 årsværk hos Inviso by Devoteam ApS (Nu: Devoteam Data Driven ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tunehus ApS (6 år 7 måneder) |
Seed: 1108742556
Det begyndte for alvor dengang i 2018 ved Devoteam Data Driven ApS (tidligere INVISO ApS) som Ejer og Direktør. Christian Skau købte en andel af virksomheden den 22. januar 2018 og havde en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Christian af: Broad Street Holding ApS. Rollen som Ejer og Direktør har Christian nu besiddet i 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tunehus ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Tunehus1 ApS
Via Tunehus ApS -
Nye Gruppen ApS
Via Tunehus ApS -
Nye Vinduer ApS
Via Nye Gruppen ApS
Direktørposter (2)
-
Tunehus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2019 -
Tunehus1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Nye Vinduer ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Nørregade Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
Nye Vinduer ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.08.2023
Registreringsdato: 09.08.2023 -
Tunehus1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
09.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40,5% -
Direktør og Reel ejer
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
03.03.2020 - 22.08.2024
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.08.2023 - 31.03.2024
Reel ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Ejer
22.01.2018 - 05.03.2018
Direktør
23.05.2022 - 31.01.2023
Ejerandel: 10-14.99%
Christian Skau er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tunehus ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.458' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Nye Gruppen ApS (37,5%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Christian Skau, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Inviso by Devoteam ApS (Nu: Devoteam Data Driven ApS) fremviste et overskud på 8.413' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Nørregade Invest ApS fremviste et underskud på 305' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.082' DKK (Inviso by Devoteam ApS (Nu: Devoteam Data Driven ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.458' DKK (Tunehus IVS (Nu: Tunehus ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 65' DKK (Tunehus1 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Peter Juel Jensen.