Marianne Grønlund Nørskov
Erhvervsaktiv siden: | 12. mar. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CONSIT A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 6.892' DKK DYNATEAM A/S (2023) |
Største underskud: | -2.223' DKK Easyflow Agency ApS (2017) |
Største egenkapital: | 9.148' DKK CONSIT GRUPPEN ApS (2022) |
Største gæld: | 16.088' DKK DYNATEAM A/S (2021) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos DYNATEAM A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af CONSIT GRUPPEN ApS (5 år 8 måneder) |
Seed: 1176359339
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2018 ved CONSIT A/S som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Marianne Grønlund Nørskov i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen den 17. juni 2021.
Dengang var virksomhedens branche indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 kunne fremvise et overskud på 6.072' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 17. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MGN Holding af 2023 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Nordic NDC ApS
Via MGN Holding af 2023 ApS -
Sitcon Holding ApS
Via MGN Holding af 2023 ApSNyt selskab
Direktørposter (6)
-
PC-SOFTWARE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2024 -
DYNATEAM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2024 -
Easyflow Agency ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2024 -
Global Solutions 365 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2024 -
Ivin Analytics ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2024 -
MGN Holding af 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (47)
-
CONSIT GRUPPEN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
DYNATEAM A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
PC-SOFTWARE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024
Blå bog (fortsat)
Marianne har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
19.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.03.2022 - 09.03.2023
Direktør
09.03.2023 - 25.01.2024
Direktør
26.01.2024 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.01.2024 - 02.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - 13.07.2023
Direktør
13.07.2023 - 25.01.2024
Bestyrelsesmedlem
26.01.2024 - 02.09.2024
Direktør
26.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
21.07.2021 - 01.08.2021
Bestyrelsesmedlem
21.07.2021 - 09.03.2023
Direktør
09.03.2023 - 25.01.2024
Bestyrelsesmedlem
26.01.2024 - 02.09.2024
Direktør
26.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Bestyrelsesmedlem
08.01.2021 - 09.03.2023
Direktør
09.03.2023 - 25.01.2024
Bestyrelsesmedlem
26.01.2024 - 02.09.2024
Direktør
26.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Marianne Grønlund Nørskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MGN Holding af 2023 ApS (ejer lige nu 100%). Igennem sit holdingselskab MGN Holding af 2023 ApS har Marianne dermed også ejerandele i Nordic NDC ApS (5-9.99%) og Sitcon Holding ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Marianne Grønlund Nørskov, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Marianne Grønlund Nørskov har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved DYNATEAM A/S der præsenterede et overskud på 6.892' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Sagio. ApS der præsenterede et underskud på 1.958' DKK.
Marianne har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 9 måneder fra 2020 til 2023 hos DYNATEAM A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.892' DKK (DYNATEAM A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 282' DKK (PC-SOFTWARE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.634' DKK (DYNATEAM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -406' DKK (Nordic NDC ApS).
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er John Sejer Nielsen.