Sabine Pauk Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 12. mar. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Altiden Ældre ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.066' DKK Altiden Omsorg A/S (2022) |
Største underskud: | -22.314' DKK Altiden Omsorg A/S (2019) |
Største egenkapital: | 137.157' DKK Altiden Omsorg A/S (2022) |
Største gæld: | 219.365' DKK Altiden Omsorg A/S (2023) |
Flest årsværk: | 798 årsværk hos Altiden Omsorg A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af HASIA ApS (4 år 4 måneder) |
Seed: 1085040893
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2018 i Altiden Ældre ApS (tidligere Aleris Netværk ApS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Sabine Pauk Pedersen i 1 år 8 måneder, inden stoppet d. 6. december 2019.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen plejehjem. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 20.295' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HASIA ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Direktørposter (1)
-
HASIA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2020
Repræsentant (1)
-
Agnesvej Vejlaug
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
HASIA ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.07.2024
Registreringsdato: 06.07.2024 -
Agnesvej Vejlaug
Tilknyttet som repræsentantDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
SPP consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2021
Registreringsdato: 28.02.2021
Blå bog (fortsat)
Sabine har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.04.2020 - Stadig aktiv
Ejer
06.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
01.12.2020 - 28.02.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2019 - 20.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2019 - 20.01.2019
Bestyrelsesmedlem
21.01.2019 - 06.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Sabine Pauk Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i Aleris Netværk ApS (Nu: Altiden Ældre ApS) der præsenterede et overskud på 1.732' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i Altiden Omsorg A/S der præsenterede et underskud på 22.314' DKK.
Sabine har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 8 måneder fra 2018 til 2019 hos Altiden Ældre ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 970' DKK (FBC EJENDOMME ApS (Nu: HASIA ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20.295' DKK (Aleris Netværk ApS (Nu: Altiden Ældre ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 128.516' DKK (Altiden Omsorg A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.154' DKK (FBC EJENDOMME ApS (Nu: HASIA ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Sabine' netværk er Hans Henrik Pauk Pedersen.