Bettina Møller
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 2000 - 1. okt. 2021 |
Karrieren startede hos: | Rugårds Høj Møllelaug I/S (Ejer) |
Største overskud: | 20' DKK Shining Spark French Bulldog IVS (Nu: Shining Spark French Bulldog ApS) (2022) |
Største underskud: | -199' DKK Shining Spark French Bulldog IVS (Nu: Shining Spark French Bulldog ApS) (2019) |
Største egenkapital: | -68' DKK Shining Spark French Bulldog IVS (Nu: Shining Spark French Bulldog ApS) (2020) |
Største gæld: | 680' DKK Shining Spark French Bulldog IVS (Nu: Shining Spark French Bulldog ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rugårds Høj Møllelaug I/S (18 år 4 måneder) |
Seed: 1602971099
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2000 ved Rugårds Høj Møllelaug I/S med titlen som Ejer. Bettina Møller købte en part af virksomheden d. 1. januar 2000 og fik dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Bettina af: Christen Voergaard Bonde, Henning Salling Olesen, Gert Sejr Dürr og 73 andre personer. Rollen som Ejer bestred Bettina i 18 år 4 måneder, før stoppet den 14. maj 2018.
Virksomheden opererede indenfor produktion af elektricitet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2019.
Direktørposter (1)
-
Shining Spark French Bulldog ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2018
Tidslinje (7)
-
Shining Spark French Bulldog I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
Shining Spark French Bulldog I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
Shining Spark French Bulldog I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.09.2018
Registreringsdato: 10.09.2018
Blå bog (fortsat)
Bettina har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2021 - 01.10.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
06.09.2018 - 10.09.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2000 - 14.05.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Shining Spark French Bulldog IVS (Nu: Shining Spark French Bulldog ApS) kunne offentliggøre et overskud på 20' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Shining Spark French Bulldog IVS (Nu: Shining Spark French Bulldog ApS) kunne offentliggøre et underskud på 199' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bettina' netværk er Anita Mjelde Reher Thobiasen.