Katrine Krogh Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 29. mar. 2017 (7 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK FUNDAMENTAL METROLOGI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.761' DKK DANSK FUNDAMENTAL METROLOGI A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 23.164' DKK DANSK FUNDAMENTAL METROLOGI A/S (2023) |
Største gæld: | 43.272' DKK DANSK FUNDAMENTAL METROLOGI A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Fabrikant Ulrik Brinch og Hustru Marie Brinchs Legat (4 år 4 måneder) |
Seed: 602861971
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2017 ved DANSK FUNDAMENTAL METROLOGI A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Katrine Krogh Andersen i 2 år 9 måneder, før fratrædelsen den 21. januar 2020.
Nu opererer virksomheden indenfor anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 1.761' DKK.
Ejendomme (4)
Tidslinje (2)
-
DANSK FUNDAMENTAL METROLOGI A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.2020
Registreringsdato: 21.01.2020 -
DANSK FUNDAMENTAL METROLOGI A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2017
Registreringsdato: 29.03.2017
Blå bog (fortsat)
Katrine har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
18.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
18.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
04.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
19.03.2020 - 31.12.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Katrine' netværk er Anders Overgaard Bjarklev.