Nikolaj Nørager Reichel
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fuglsang Kunstmuseum (Reel ejer) |
Største overskud: | 162' DKK VORDINGBORG DESTINATIONSUDVIKLING A/S (2019) |
Største underskud: | -240' DKK VORDINGBORG DESTINATIONSUDVIKLING A/S (2015) |
Største egenkapital: | 1.004' DKK VORDINGBORG DESTINATIONSUDVIKLING A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VORDINGBORG DESTINATIONSUDVIKLING A/S (3 år 8 måneder) |
Seed: 1040282980
Det hele startede for alvor en dag i 2018 i Fuglsang Kunstmuseum med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Nikolaj Nørager Reichel i 9 måneder, før fratrædelsen d. 1. januar 2019.
I dag arbejder virksomheden med museer. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Tidslinje (2)
-
VORDINGBORG DESTINATIONSUDVIKLING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
VORDINGBORG DESTINATIONSUDVIKLING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018
Blå bog (fortsat)
Nikolaj har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2018 - 26.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
20.03.2018 - 01.01.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Nikolaj' netværk er Bente Richardt.