Rahul Vasantlal Shah
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 2018 (6 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Qcapital AI ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -72' DKK Qcapital AI ApS (2019) |
Største egenkapital: | 2.273' DKK Qcapital AI ApS (2019) |
Største gæld: | 231' DKK Qcapital AI ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Qcapital AI ApS (6 år 6 måneder) |
Seed: 991062603
Det hele startede i 2018 i Qcapital AI ApS i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Johan Wilhelm Lemchen, M2F CONSULTING ApS, JESPER ADELTOFT HOLDING ApS, ROAR B. JENSEN HOLDING ApS, Buur ApS, Friis Hjortegaard ApS at Rahul Vasantlal Shah stiftede Qcapital AI ApS den dag i marts 2018. Hvervet som Ejer og Stifter har Rahul nu bestreddet i 6 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 6 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 7' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Qcapital AI ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Ejendomme (4)
Tidslinje (3)
-
Qvartz Analytics P/S
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2020
Registreringsdato: 31.03.2020 -
Qvartz Analytics P/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019 -
Qcapital AI ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.03.2018
Registreringsdato: 20.03.2018
Blå bog (fortsat)
Rahul har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
20.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør
01.10.2019 - 31.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Qcapital AI ApS kunne fremvise et underskud på 72' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Rahul' netværk er Jens Friis Hjortegaard.