Matthias Wann Jensen
Erhvervsaktiv: | 15. feb. 2018 - 19. feb. 2024 |
Karrieren startede hos: | Wann Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.026' DKK WANN CONSULT ApS (Nu: Wann Holding ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -2.111' DKK WANN CONSULT ApS (Nu: Wann Holding ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.620' DKK WANN CONSULT ApS (Nu: Wann Holding ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 6.313' DKK WANN CONSULT ApS (Nu: Wann Holding ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Wann Holding ApS (6 år 7 måneder) |
Seed: 1425454164
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2018 hos Wann Holding ApS (tidligere WANN CONSULT ApS) som Ejer. Matthias Wann Jensen købte en andel af virksomheden den 15. februar 2018 og havde en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Matthias af: Claus Wann Jensen, Christoffer Wann Jensen og Cecilie Louise Wann Jensen. Titlen som Ejer har Matthias nu besiddet i 6 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 6 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne fremvise et underskud på 2.111' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wann Holding ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
Holdingselskabet WJN ApS
Via Wann Holding ApS -
Rækkehusene Risskov ApS
Via Holdingselskabet WJN ApS -
Skovvejen 1 Holding ApS
Via Holdingselskabet WJN ApS -
Skovvejen 1 ApS
Via Skovvejen 1 Holding ApS -
Bergensgade 11 ApS
Via Holdingselskabet WJN ApS -
Bergensgade 17 ApS
Via Holdingselskabet WJN ApS -
Dalgas Avenue 6 Holding ApS
Via Holdingselskabet WJN ApS -
SKV 108 ApS
Via Holdingselskabet WJN ApS -
Agerbæks Have III ApS
Via Holdingselskabet WJN ApS
Tidslinje (3)
-
Fade Fashion I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.02.2024
Registreringsdato: 19.02.2024 -
Fade Fashion I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
WANN CONSULT ApS (Nu: Wann Holding ApS) (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.02.2018
Registreringsdato: 15.02.2018
Blå bog (fortsat)
Matthias har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
01.03.2023 - 19.02.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor WANN CONSULT ApS (Nu: Wann Holding ApS) fremviste et overskud på 1.026' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor WANN CONSULT ApS (Nu: Wann Holding ApS) fremviste et underskud på 2.111' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Matthias' netværk er Claus Wann Jensen.