Laura Juhl
Erhvervsaktiv siden: | 23. mar. 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | L.C.A. Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.163' DKK L.C.A. Holding ApS (2020-21) |
Største underskud: | -3.811' DKK L.C.A. Holding ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.298' DKK NATUREBABY ApS (2020-21) |
Største gæld: | 5.822' DKK L.C.A. Holding ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos NATUREBABY ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af L.C.A. Holding ApS (6 år 5 måneder) |
Seed: 1833308891
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2018 ved L.C.A. Holding ApS med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Thor André Palmhøj Nielsen at Laura Juhl stiftede L.C.A. Holding ApS den dag i marts 2018. Rollen som Ejer og Stifter har Laura nu bestreddet i 6 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 6 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne vise et underskud på 3.811' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L.C.A. Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NATUREBABY ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via L.C.A. Holding ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
NATUREBABY ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
NATUREBABY ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.04.2018
Registreringsdato: 16.04.2018 -
L.C.A. Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.03.2018
Registreringsdato: 23.03.2018
Blå bog (fortsat)
Laura har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Reel ejer
11.04.2018 - 22.05.2024
Direktør
16.04.2018 - 22.08.2024
Reel ejer
23.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48,07%
Laura Juhl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L.C.A. Holding ApS (ejer lige nu 49%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -3.332' DKK. Igennem holdingselskabet L.C.A. Holding ApS har Laura derfor også ejerandele i NATUREBABY ApS (90-99.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Laura Juhl, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor L.C.A. Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.163' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor L.C.A. Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.811' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Laura' netværk er Thor André Palmhøj Nielsen.