Nils Christian Wang
Erhvervsaktiv siden: | 4. apr. 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs Publikationsfond (Reel ejer) |
Største overskud: | 11.045.534' DKK SAAB DANMARK A/S (2016) |
Største underskud: | -49.238' DKK ODENSE MARITIME TECHNOLOGY A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 49.100.303' DKK SAAB DANMARK A/S (2016) |
Største gæld: | 36.077.769' DKK SAAB DANMARK A/S (2016) |
Flest årsværk: | 165 årsværk hos SAAB DANMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs Publikationsfond (6 år 5 måneder) |
Seed: 1351541871
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2018 ved Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs Publikationsfond som Reel ejer. Denne rolle har Nils Christian Wang nu besiddet i 6 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NG Advice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
NG Advice Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Marine Tagging ApS
Via NG Advice Holding ApS
Direktørposter (2)
-
NG Advice Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2020 -
Marine Tagging ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
SAAB NORDIC DEFENCE INDUSTRIES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2018 -
SAAB DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.01.2021 -
OMT Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.10.2023
Tidslinje (9)
-
OMT Group A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2023
Registreringsdato: 30.10.2023 -
Marine Tagging ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
ODENSE MARITIME TECHNOLOGY A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2022
Registreringsdato: 09.11.2022
Blå bog (fortsat)
Nils har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via NG Advice Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
04.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
03.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nils Christian Wang er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NG Advice Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 28' DKK. Igennem sit holdingselskab NG Advice Holding ApS har Nils dermed også ejerandele i Marine Tagging ApS (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Nils Christian Wang, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor NG Advice Holding ApS fremviste et overskud på 290' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor NG Advice Holding ApS fremviste et underskud på 7' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 290' DKK (NG Advice Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.117' DKK (SAAB NORDIC DEFENCE INDUSTRIES A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 83.178' DKK (SAAB DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 28' DKK (NG Advice Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nils' netværk er Jørgen Mikael Ole Olufsen.