Bengt Nilsson
Erhvervsaktiv siden: | 28. mar. 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hammerglass Denmark ApS (Direktør) |
Største overskud: | 93' DKK Hammerglass Denmark ApS (2018) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 266' DKK Hammerglass Denmark ApS (2023) |
Største gæld: | 238' DKK Hammerglass Denmark ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Hammerglass Denmark ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Hammerglass Denmark ApS (6 år 5 måneder) |
Seed: 511171320
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2018 i Hammerglass Denmark ApS i rollen som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør bestred Bengt Nilsson i 5 år 1 måned, før fratrædelsen d. 1. maj 2023.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas). Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 51' DKK.
Tidslinje (2)
-
Hammerglass Denmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
Hammerglass Denmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.03.2018
Registreringsdato: 28.03.2018
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Bengt' netværk er Bo Michael Engström.