Jeanette Marie Tretten
Erhvervsaktiv: | 23. mar. 2018 - 10. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | ECONOVA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.144' DKK ECONOVA A/S (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 9.566' DKK ECONOVA A/S (2022-23) |
Største gæld: | 34.295' DKK ECONOVA A/S (2018) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos ECONOVA A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ECONOVA A/S (2 år 1 måned) |
Seed: 1148518306
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Jeanette Marie Tretten. Sidst Jeanette var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2018 ved ECONOVA A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. For helt nøjagtig 4 år 8 måneder siden. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jeanette Marie Tretten i 1 år 9 måneder, før stoppet den 7. januar 2020.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 2.144' DKK.
Tidslinje (8)
-
ECONOVA A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2024
Registreringsdato: 10.09.2024 -
ECONOVA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023 -
ECONOVA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023
Blå bog (fortsat)
Jeanette Marie Tretten har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved ECONOVA A/S der præsenterede et overskud på 2.144' DKK.
Jeanette har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 1 måned fra 2021 til 2023 hos ECONOVA A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jeanette' netværk er Jørgen Bobby Sørensen.