Christian Ørnholm Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. apr. 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | C.NI Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 52.011' DKK DSH Recycling A/S (2022-23) |
Største underskud: | -491' DKK Nordic Waste A/S (2018) |
Største egenkapital: | 121.100' DKK DSH Environment ApS (2022-23) |
Største gæld: | 46.590' DKK DSH Recycling A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos Nordic Waste A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af C.NI Holding ApS (6 år 5 måneder) |
Seed: 801954463
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2018 i C.NI Holding ApS som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Christian Ørnholm Nielsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Christian nu besiddet i 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C.NI Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
DSH Environment ApS
Via C.NI Holding ApS -
Nordic Waste A/S UNDER KONKURS
Via DSH Environment ApS -
DSH Recycling A/S UNDER REKONSTRUKTION
Via DSH Environment ApS
Direktørposter (1)
-
C.NI Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
DSH Environment ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.06.2023 -
DSH Recycling A/S UNDER REKONSTRUKTION
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.06.2023
Tidslinje (10)
-
Nordic Waste A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024 -
DSH Recycling A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2023
Registreringsdato: 06.06.2023 -
DSH Environment ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.06.2023
Registreringsdato: 06.06.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.06.2023 - Stadig aktiv
Ejer
23.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via C.NI Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
06.06.2023 - Stadig aktiv
Ejer
15.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via DSH Environment ApS -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
30.04.2018 - 22.01.2024
Direktør
17.09.2019 - 01.09.2020
Ejerandel: 20% -
Stifter og Direktør
26.04.2018 - 29.11.2018
Ejer
26.04.2018 - Stadig aktiv
Direktør
07.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Nordic Waste A/S fremviste et overskud på 9.784' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor C.NI Holding ApS fremviste et underskud på 16' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Lene Holmgaard Lange.