Christian Tarp Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | TARP & BECH IVS (Ejer) |
Største overskud: | 52.420' DKK ANDERSEN MOTORS A/S (2016-17) |
Største underskud: | -12.158' DKK AIWAYS Distribution Danmark A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 407.630' DKK ANDERSEN MOTORS A/S (2022-23) |
Største gæld: | 177.272' DKK ANDERSEN MOTORS A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 46 årsværk hos ANDERSEN MOTORS A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af S. JENSEN A/S (5 år 7 måneder) |
Seed: 1660231514
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2018 hos TARP & BECH IVS som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med partneren Lasse Bech Larsen at Christian Tarp Jensen stiftede TARP & BECH IVS den dag i april 2018. Titlen som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem havde Christian i 6 måneder, inden stoppet den 15. november 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. november 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CT First ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
S. JENSEN A/S
Via CT First ApS -
ANDERSEN MOTORS A/S
Via S. JENSEN A/S -
ANDERSEN MOTORS EJENDOMME A/S
Via ANDERSEN MOTORS A/S -
E-PARTS A/S
Via ANDERSEN MOTORS A/S -
SUZUKI BILIMPORT DANMARK A/S
Via ANDERSEN MOTORS A/S -
TOURGEAR Nordic ApS
Via ANDERSEN MOTORS A/S -
AIWAYS Distribution Danmark A/S
Via ANDERSEN MOTORS A/S
Direktørposter (1)
-
CT First ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2020
Bestyrelsesposter (5)
-
SUZUKI BILIMPORT DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.01.2021 -
ANDERSEN MOTORS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.01.2021 -
ANDERSEN MOTORS EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.01.2021 -
E-PARTS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.01.2021 -
AIWAYS Distribution Danmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2021
Tidslinje (28)
-
My Beauty Guide Shop ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.10.2021
Registreringsdato: 15.10.2021 -
My Beauty Guide Shop ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.10.2021
Registreringsdato: 15.10.2021 -
My Beauty Guide Shop ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.10.2021
Registreringsdato: 15.10.2021
Blå bog (fortsat)
Christian har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.04.2021 - Stadig aktiv
Ejer
09.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ANDERSEN MOTORS A/S -
Bestyrelsesmedlem
26.01.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ANDERSEN MOTORS A/S -
Bestyrelsesmedlem
26.01.2021 - Stadig aktiv
Ejer
13.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via S. JENSEN A/S -
Bestyrelsesmedlem
26.01.2021 - Stadig aktiv
Ejer
05.09.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ANDERSEN MOTORS A/S -
Bestyrelsesmedlem
26.01.2021 - Stadig aktiv
Ejer
18.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ANDERSEN MOTORS A/S
Christian Tarp Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CT First ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 42.493' DKK. Igennem sit holdingselskab CT First ApS har Christian dermed også ejerandele i S. JENSEN A/S (15-19.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Christian Tarp Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor S. JENSEN A/S fremviste et overskud på 16.232' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor My Beauty Guide Shop ApS fremviste et underskud på 57' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 18.120' DKK (ANDERSEN MOTORS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 12.158' DKK (AIWAYS Distribution Danmark A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 407.630' DKK (ANDERSEN MOTORS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.270' DKK (E-PARTS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Stig Jensen.