Michael Bitsch Bie
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | M. Bie Holding IVS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -2.393' DKK AHB Skovshoved A/S (2019) |
Største egenkapital: | 32' DKK M Bie Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.983' DKK AHB Skovshoved A/S (2019) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos AHB Skovshoved A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af M. Bie Holding IVS (2 år 6 måneder) |
Seed: 1247946268
Det hele begyndte for alvor dengang i 2018 i M. Bie Holding IVS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Michael Bitsch Bie der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør havde Michael i 2 år 6 måneder, inden stoppet d. 20. november 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor gennemførelse af byggeprojekter. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2018 kunne fremvise et underskud på 17' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 20. november 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M Bie Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AaD Drift ApS
Via M Bie Holding ApS -
ES 2013, HERNING ApS
Via AaD Drift ApS
Direktørposter (1)
-
M Bie Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.09.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
M Bie Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.09.2022
Registreringsdato: 08.09.2022 -
M Bie Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.09.2022
Registreringsdato: 08.09.2022 -
M. Bie Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.11.2020
Registreringsdato: 20.11.2020
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
08.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.05.2018 - 20.11.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2020 - 06.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Bitsch Bie er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M Bie Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 32' DKK. Igennem sit holdingselskab M Bie Holding ApS har Michael dermed også ejerandele i AaD Drift ApS (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Michael Bitsch Bie, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor M. Bie Holding IVS fremviste et underskud på 18' DKK.