Sven Seidel
Erhvervsaktiv siden: | 27. apr. 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FÆRCH PLAST GROUP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.621.600' DKK Faerch A/S (2019) |
Største underskud: | -159.000' DKK Faerch Group A/S (2018) |
Største egenkapital: | 3.017.200' DKK Faerch A/S (2020) |
Største gæld: | 1.818.900' DKK Faerch A/S (2020) |
Flest årsværk: | 372 årsværk hos Faerch A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PHOENIX DANISH HOLDING A/S (4 år 10 måneder) |
Seed: 1622241675
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2018 hos FÆRCH PLAST GROUP A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Sven Seidel i 1 år 10 måneder, før stoppet d. 16. marts 2020.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 som viste et overskud på 205.700' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. december 2020.
Bestyrelsesposter (3)
-
Faerch A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2021 -
Faerch Group Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2021 -
PHOENIX DANISH HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.11.2019
Tidslinje (9)
-
Faerch Group Holding A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2021
Registreringsdato: 22.03.2021 -
Faerch A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2021
Registreringsdato: 22.03.2021 -
Faerch Group A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2021
Registreringsdato: 12.03.2021
Blå bog (fortsat)
Sven har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2018 - 12.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2018 - 12.03.2021
Bestyrelsesmedlem
22.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2018 - 16.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Sven Seidel har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos Faerch A/S der præsenterede et overskud på 1.621.600' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos Faerch Group A/S der præsenterede et underskud på 159.000' DKK.
Sven har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 10 måneder fra 2019 til i dag hos PHOENIX DANISH HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 41.376' DKK (PHOENIX DANISH HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 701.789' DKK (PHOENIX DANISH HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 701.789' DKK (PHOENIX DANISH HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Sven' netværk er Lars Gade Hansen.