Kenny Liland
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Atelier 33 ApS (Stifter) |
Største overskud: | 565' DKK Liland Holding IVS (Nu: Liland Holding ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -405' DKK KP5 ApS (Nu: LULA ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 885' DKK Atelier 33 ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.925' DKK Atelier 33 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Atelier 33 ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Atelier 33 ApS (6 år 4 måneder) |
Seed: 327217662
Det hele startede for alvor en dag i 2018 hos Atelier 33 ApS (tidligere Goulu IVS) med titlen som Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Kenny Liland i 3 år, før stoppet d. 4. maj 2021.
I dag arbejder virksomheden med restauranter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 194' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Liland Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Atelier 33 ApS
Via Liland Holding ApS -
Bouchon ApS
Via Liland Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Liland Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
Atelier 33 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.05.2021 -
Bouchon ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.07.2024
Tidslinje (10)
-
Bouchon ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.07.2024
Registreringsdato: 16.07.2024 -
Goulu IVS (Nu: Atelier 33 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 04.05.2021
Registreringsdato: 04.05.2021 -
Atelier 33 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2021
Registreringsdato: 04.05.2021
Blå bog (fortsat)
Kenny har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.12.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
03.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
21.05.2018 - 04.10.2018
Direktør
21.05.2018 - 04.05.2021
Reel ejer
21.05.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
30.10.2018 - 11.02.2021
Ejerandel: 25%
Kenny Liland er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Liland Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 753' DKK. Igennem holdingselskabet Liland Holding ApS har Kenny derfor også ejerandele i Atelier 33 ApS (33.34-49.99%) samt Bouchon ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kenny Liland, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Liland Holding IVS (Nu: Liland Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 565' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 194' DKK (Atelier 33 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 167' DKK (KP5 ApS (Nu: LULA ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 855' DKK (Atelier 33 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 385' DKK (KP5 ApS (Nu: LULA ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kenny' netværk er Frederik Madsen.