Kim Ahrensback Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KRANEXPRESSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 112.129' DKK BMS A/S (2016) |
Største underskud: | -8.761' DKK SKAKS A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 556.898' DKK BMS A/S (2018) |
Største gæld: | 795.152' DKK BMS A/S (2016) |
Flest årsværk: | 476 årsværk hos BMS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KRANEXPRESSEN A/S (5 år 1 måned) |
Seed: 910292530
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2018 hos KRANEXPRESSEN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Ahrensback Knudsen i 5 år 1 måned, før stoppet d. 27. juni 2023.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor vejgodstransport. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 kunne vise et overskud på 6.182' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. juni 2023.
Direktørposter (1)
-
BMS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2024 Ny
Bestyrelsesposter (2)
-
JaloBMS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2023 -
SKAKS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
BMS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
KRANEXPRESSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023 -
JaloBMS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2023
Registreringsdato: 26.05.2023
Blå bog (fortsat)
Kim har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2018 - 27.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.11.2018 - 23.06.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kim Ahrensback Knudsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos SKAKS A/S der præsenterede et overskud på 6.367' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos SKAKS A/S der præsenterede et underskud på 57' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 1 måned fra 2018 til 2023 hos KRANEXPRESSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 37.053' DKK (BMS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 57' DKK (SKAKS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 182.066' DKK (BMS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.517' DKK (JaloBMS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Jens Jørgen Enggaard.