Alex Bollhorn
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 2018 (6 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | GE POWER DENMARK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 20.656' DKK GE POWER DENMARK A/S (Nu: GE POWER DENMARK ApS) (2022) |
Største underskud: | -71.168' DKK GE POWER DENMARK A/S (Nu: GE POWER DENMARK ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 59.111' DKK GE POWER DENMARK A/S (Nu: GE POWER DENMARK ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 37.599' DKK GE POWER DENMARK A/S (Nu: GE POWER DENMARK ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos GE POWER DENMARK A/S (Nu: GE POWER DENMARK ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af GE POWER DENMARK ApS (5 år 5 måneder) |
Seed: 52535320
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2018 i GE POWER DENMARK ApS (tidligere GE POWER DENMARK A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Alex Bollhorn i 1 år 6 måneder, inden stoppet d. 27. august 2019.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 1.758' DKK.
Direktørposter (1)
-
GE POWER DENMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
GE POWER DENMARK A/S (Nu: GE POWER DENMARK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2019
Registreringsdato: 27.08.2019 -
GE POWER DENMARK A/S (Nu: GE POWER DENMARK ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2019
Registreringsdato: 01.05.2019 -
GE POWER DENMARK A/S (Nu: GE POWER DENMARK ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2018
Registreringsdato: 21.02.2018
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Alex' netværk er GE Power Global B.v..