Thomas Elholm Wehner
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SN 22 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 899' DKK Supersips Danmark ApS (Nu: SN 22 ApS) (2020) |
Største underskud: | -12.347' DKK Supersips Danmark ApS (Nu: SN 22 ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 636' DKK Supersips Danmark ApS (Nu: SN 22 ApS) (2020) |
Største gæld: | 14.010' DKK Supersips Danmark ApS (Nu: SN 22 ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Supersips Danmark ApS (Nu: SN 22 ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Ejendomselskabet Wehner ApS (5 år 1 måned) |
Seed: 244932874
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2018 ved SN 22 ApS (tidligere Supersips Danmark ApS) med titlen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Thomas Elholm Wehner købte en part af virksomheden d. 16. maj 2018 og havde dermed en andel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Thomas af: P. VERDI HOLDING ApS og S.M.M. Holding ApS. Rollen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem bestred Thomas i 5 måneder, før stoppet den 17. oktober 2018.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2020 kunne vise et overskud på 899' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. september 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nordic Profiles ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
Ejendomselskabet Wehner ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Ejendomselskabet Wehner ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
Thomas Elholm Wehner Holding Ivs (Nu: Thomas Elholm Wehner Holding ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.10.2023
Registreringsdato: 03.10.2023 -
Thomas Elholm Wehner Holding Ivs (Nu: Thomas Elholm Wehner Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.10.2019 - Stadig aktiv
Ejer
11.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Ejer
12.08.2019 - 04.09.2024
Direktør
12.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Direktør og Ejer
17.10.2018 - 03.10.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
16.05.2018 - 22.09.2022
Reel ejer
16.05.2018 - 10.09.2019
Direktør
16.05.2018 - 05.08.2022
Reel ejer
11.09.2019 - 21.06.2022
Reel ejer
22.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
20.01.2020 - 10.03.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Supersips Danmark ApS (Nu: SN 22 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 899' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Supersips Danmark ApS (Nu: SN 22 ApS) kunne offentliggøre et underskud på 12.347' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 14' DKK (Ejendomselskabet Wehner ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12' DKK (Nordic Profiles ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23' DKK (Nordic Profiles ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13' DKK (Ejendomselskabet Wehner ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Per Radoor Verdi.