Pia Viller Arendt
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fonden for Andelskasserne i område Nord (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 93.143' DKK Fonden for Andelskasserne i område Nord (2021) |
Største underskud: | -20.193' DKK Fonden for Andelskasserne i område Nord (2015) |
Største egenkapital: | 230.420' DKK Fonden for Andelskasserne i område Nord (2023) |
Største gæld: | 158.747' DKK Fonden for Andelskasserne i område Nord (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Fonden for Andelskasserne i område Nord (5 år) |
Seed: 1420682039
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2018 hos Fonden for Andelskasserne i område Nord i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Pia Viller Arendt i 5 år, før stoppet d. 14. maj 2023.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 9.178' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Fonden for Andelskasserne i område Nord
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 15.05.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Fonden for Andelskasserne i område Nord (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
Fonden for Andelskasserne i område Nord
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2023
Registreringsdato: 14.05.2023 -
Fonden for Andelskasserne i område Nord
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018
Blå bog (fortsat)
Pia har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2018 - 14.05.2023
Bestyrelsesmedlem
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Pia Viller Arendt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Fonden for Andelskasserne i område Nord der præsenterede et overskud på 93.143' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Fonden for Andelskasserne i område Nord der præsenterede et underskud på 5.912' DKK.
Pia har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år fra 2018 til 2023 hos Fonden for Andelskasserne i område Nord.
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Søren Anker Sørensen.