Anja Mulvad Wangsøe
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOBRO IDRÆTSCENTER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.400' DKK HOBRO IDRÆTSCENTER (2014) |
Største underskud: | -394' DKK HOBRO IDRÆTSCENTER (2023) |
Største egenkapital: | 9.338' DKK HOBRO IDRÆTSCENTER (2014) |
Største gæld: | 42.281' DKK HOBRO IDRÆTSCENTER (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos HOBRO IDRÆTSCENTER (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HOBRO IDRÆTSCENTER (6 år 4 måneder) |
Seed: 572613441
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2018 ved HOBRO IDRÆTSCENTER med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Anja Mulvad Wangsøe nu bestreddet i 6 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med drift af sportsanlæg. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 394' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
HOBRO IDRÆTSCENTER
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2018
Ejendomme (4)
Tidslinje (1)
-
HOBRO IDRÆTSCENTER
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2018
Registreringsdato: 16.05.2018
Blå bog (fortsat)
Anja har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
31.05.2021 - 30.05.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
31.05.2021 - 30.05.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Anja' netværk er Klaus Berre Eriksen.